Kreistagsfraktion GRÜNE |
Kreistag | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 04.07.2014 | von 01.10.1999 bis 04.07.2014 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 01.10.1999 | 04.07.2014 | von 01.10.1999 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 04.07.2014 | von 21.10.1999 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für regionale Wirtschafts- und Strukturförderung | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 04.07.2014 | von 05.11.2004 bis 04.07.2014 |
Finanzausschuss | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 13.11.2009 | von 05.11.2004 bis 13.11.2009 |
Kreisausschuss | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 05.11.2004 | 04.07.2014 | von 05.11.2004 bis 04.07.2014 |
Kuratorium der Stiftung "Für uns Pänz" | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 13.11.2009 | von 05.11.2004 bis 13.11.2009 |
Kuratorium der Stiftung für Sport, Kunst, Kultur, Natur und Umwelt | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 13.11.2009 | von 05.11.2004 bis 13.11.2009 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 04.07.2014 | von 05.11.2004 bis 04.07.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 04.07.2014 | von 05.11.2004 bis 04.07.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 05.11.2004 | 04.07.2014 | von 05.11.2004 bis 04.07.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 13.11.2009 | von 05.11.2004 bis 13.11.2009 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandsversammlung) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 13.11.2009 | von 05.11.2004 bis 13.11.2009 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2004 | 30.10.2009 | von 16.12.2004 bis 30.10.2009 |
Rechtrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 27.10.2008 | 30.10.2009 | von 27.10.2008 bis 30.10.2009 |
Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.10.2008 | 04.07.2014 | von 27.10.2008 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandsversammlung) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
|
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, GWG (Aufsichtsrat) | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |